Amministratori Comune di Calizzano |
Sindaco |
Avv. Pierangelo Olivieri Data di Nascita: 02/09/1973 - luogo: Savona (SV) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica: Obiettivo Comune Categoria Professione: Avvocati e Procuratori Legali Titolo di Studio: Laurea
|
Vicesindaco |
Sergio Marta Data di Nascita: 09/01/1964 - luogo: Albenga (SV) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 20/06/2017) Partito: Lista Civica; Obiettivo Comune Categoria Professione: Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva e dell'edilizia (minatori, brillatori, scalpellini, marmisti, muratori, carpentieri e falegnami, ponteggiatori, pavimentatori, vetrai, idraulici, elettricisti, installatori infissi e serramenta) Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli Equipollenti
|
Assessori |
Giuseppe Bianco Data di Nascita: 07/03/1951 - luogo: Calizzano Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 26/11/2018) Partito: Lista Civica; Obiettivo Comune Categoria Professione: Pensionati e Persone Ritirate dal Lavoro Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Consiglieri Comunali |
Giuseppe Bianco Data di Nascita: 07/03/1951 - luogo: Calizzano Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 26/11/2018) Partito: Lista Civica; Obiettivo Comune Categoria Professione: Pensionati e Persone Ritirate dal Lavoro Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Annalisa Biano Data di Nascita: 04/04/1961 - luogo: Bolzano (BZ) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica; Obiettivo Comune Categoria Professione: Biologi, Botanici e Zoologi Titolo di Studio: Laurea
|
Dott. Niccolò Canepa Data di Nascita: 26/02/1977 - luogo: Genova (GE) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica; Obiettivo Comune Categoria Professione: Lavoratori Forestali Titolo di Studio: Laurea
|
Alessandro Cataldi Data di Nascita: 24/09/1979 - luogo: Moncalieri (TO) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica | Progetto Calizzano Categoria Professione: Lavoratori Forestali Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Arch. Carlo Danna Data di Nascita: 10/07/1946 - luogo: Ottone (PC) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica | Progetto Calizzano Categoria Professione: Professori di Scuola Media e Assimilati Titolo di Studio: Laurea
|
Enrico Gazzano Data di Nascita: 14/06/1975 - luogo: Finale Ligure (SV) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica; Obiettivo Comune Categoria Professione: Artigiani e operai metalmeccanici specializzati (fonditori, saldatori, montatori di carpenteria metallica, sommozzatori e lavoratori subacquei, fabbri, attrezzisti di macchine utensili, meccanici e riparatori di automobili e di motori, meccanici e mont..) Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Sergio Marta Data di Nascita: 09/01/1964 - luogo: Albenga (SV) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica; Obiettivo Comune Categoria Professione: Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva e dell'edilizia (minatori, brillatori, scalpellini, marmisti, muratori, carpentieri e falegnami, ponteggiatori, pavimentatori, vetrai, idraulici, elettricisti, installatori infissi e serramenta) Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli Equipollenti
|
Dott. Enrico Mozzoni Data di Nascita: 24/10/1942 - luogo: Noli (SV) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica | Progetto Calizzano Categoria Professione: Pensionati e Persone Ritirate dal Lavoro Titolo di Studio: Laurea
|
Pamela Salvatico Data di Nascita: 23/10/1994 - luogo: Ceva (CN) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica; Obiettivo Comune Categoria Professione: Agricoltori e Operai Agricoli Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Franco Verzello Data di Nascita: 13/05/1963 - luogo: Albenga (SV) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 12/06/2017) Partito: Lista Civica; Obiettivo Comune Titolo di Studio: Licenza Media Inferiore
|