Amministratori Comune di Valera Fratta |
Sindaco |
Fabio Gazzonis Data di Nascita: 31/07/1955 - luogo: Milano (MI) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 11/06/2017) Partito: Lista Civica: Per Valera Fratta Categoria Professione: Condizioni non Professionali Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Vicesindaco |
Raffaele Lodise Data di Nascita: 08/01/1967 - luogo: Svizzera Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Lista Civica | per Valera Fratta Categoria Professione: Geometri e Periti Edili Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Assessori |
Elisa Francesca Pennacchio Data di Nascita: 07/09/1975 - luogo: Milano (MI) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Lista Civica | per Valera Fratta Categoria Professione: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di Diritto Privato (non inclusi in altre specifiche classificazioni) Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Consiglieri Comunali |
Ing. Cristiano Maria Casali Data di Nascita: 24/02/1974 - luogo: Pavia (PV) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 11/06/2017) Partito: Lista Civica | per Valera Fratta Categoria Professione: Imprenditori, Amministratori, Direttori, Gestori e Responsabili di Aziende Private Titolo di Studio: Laurea
|
Rag. Luciano Cattafi Data di Nascita: 22/05/1971 - luogo: Terme Vigliatore (ME) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 11/06/2017) Partito: Lista Civica | per Valera Fratta Categoria Professione: Appartenenti a Forze Armate e a Forze di Polizia, Tecnici e Addetti a Servizi di Sicurezza Pubblica e Vigilanza Pubblica e Privata Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Rag. Giovanni Cattaneo Data di Nascita: 31/10/1960 - luogo: Milano (MI) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 11/06/2017) Partito: Lista Civica | per Valera Fratta Categoria Professione: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di Diritto Privato (non inclusi in altre specifiche classificazioni) Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Giovanni Chiappetta Data di Nascita: 23/10/1962 - luogo: Fuscaldo (CS) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 11/06/2017) Partito: Lista Civica | per Valera Fratta Categoria Professione: Operai Metallurgici non Altrove Classificati Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli Equipollenti
|
Salvatore Gianluca Di Maria Data di Nascita: 13/08/1977 - luogo: Milano (MI) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 11/06/2017) Partito: Lista Civica; Insieme Si Puo' Categoria Professione: Artigiani e Operai Specializzati
|
Vittorio Gabetta Data di Nascita: 31/08/1972 - luogo: Pavia (PV) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 11/06/2017) Partito: Lista Civica; Insieme Si Puo' Categoria Professione: Rappresentanti e Mediatori del Credito e Assicurazioni, dei Trasporti e dei Servizi Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Dott. Claudia Lionetti Data di Nascita: 19/07/1980 - luogo: Milano (MI) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Lista Civica | per Valera Fratta Categoria Professione: Specialisti in Discipline Linguistiche, Letterarie e Documentali Titolo di Studio: Laurea
|
Alessandro Maio Data di Nascita: 01/09/1979 - luogo: Sant'Angelo Lodigiano (LO) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 11/06/2017) Partito: Lista Civica; Insieme Si Puo' Categoria Professione: Artigiani e Operai Specializzati Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Arch. Pasquale Perronace Data di Nascita: 30/03/1956 - luogo: Guardavalle (CZ) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 11/06/2017) Partito: Lista Civica | per Valera Fratta Categoria Professione: Condizioni non Professionali Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli Equipollenti
|
Giuseppe Daniele Pisati Data di Nascita: 26/06/1964 - luogo: Torrevecchia Pia (PV) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 11/06/2017) Partito: Lista Civica | per Valera Fratta Categoria Professione: Artigiani e Operai Specializzati Titolo di Studio: Licenza Media Inferiore
|