Amministratori Comune di Urago d'Oglio |
Sindaco |
Gianluigi Brugali Data di Nascita: 24/06/1966 - luogo: Calcinate (BG) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 28/05/2019) Partito: Lista Civica: Un Progetto In Comune Categoria Professione: Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni del legno, del tessile e dell'abbigliamento, delle pelli e del cuoio e di altri materiali (ebanisti, falegnami, impagliatori, sugherai, preparatori di fibre, tessitori e maglieristi, sarti, modellisti) Titolo di Studio: Licenza Media Inferiore
|
Vicesindaco |
Francesco Ossoli Data di Nascita: 22/02/1986 - luogo: Brescia (BS) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 05/06/2019) Partito: Lista Civica; Un Progetto In Comune Categoria Professione: Artigiani e Operai Specializzati Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Assessori |
Dott. Gloria Chittò Data di Nascita: 01/08/1990 - luogo: Brescia (BS) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 05/06/2019) Partito: Lista Civica; Un Progetto In Comune Categoria Professione: Esercenti o Addetti ad Attività Commerciali o a Servizi alle Persone Titolo di Studio: Laurea
|
Rag. Santina Fenaroli Data di Nascita: 26/03/1963 - luogo: Urago d'Oglio Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 11/06/2019) Partito: Lista Civica; Un Progetto In Comune Categoria Professione: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di Diritto Privato (non inclusi in altre specifiche classificazioni) Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Pietro Marchetti Data di Nascita: 11/08/1970 - luogo: Palazzolo sull'Oglio (BS) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 05/06/2019) Partito: Lista Civica; Un Progetto In Comune Categoria Professione: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di Diritto Privato (non inclusi in altre specifiche classificazioni) Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Delega funzioni da parte del Sindaco |
Mario Pedrali Data di Nascita: 26/11/1981 - luogo: Chiari (BS) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 28/05/2019) Partito: Lista Civica; Un Progetto In Comune Categoria Professione: Artigiani e Operai Specializzati Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Presidente del Consiglio Comunale |
Alessandro Ricci Data di Nascita: 18/11/1994 - luogo: Chiari (BS) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 28/05/2019) Partito: Lista Civica; Un Progetto In Comune Categoria Professione: Informatici e Telematici Titolo di Studio: Laurea Breve
|
Vicepresidente Consiglio Comunale |
Med. Francesco Dallavalle Data di Nascita: 15/07/1967 - luogo: Parma (PR) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 28/05/2019) Partito: Lista Civica; Un Progetto In Comune Categoria Professione: Medici Specialisti in Terapie Mediche o Chirurgiche Titolo di Studio: Specializzazione Post Laurea / Dottorato di Ricerca
|
Consiglieri - Candidati Sindaco |
Giordano Lanzanova Data di Nascita: 18/06/1976 - luogo: Chiari (BS) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 28/05/2019) Partito: Lista Civica | Urago Futura Categoria Professione: Artigiani e operai metalmeccanici specializzati (fonditori, saldatori, montatori di carpenteria metallica, sommozzatori e lavoratori subacquei, fabbri, attrezzisti di macchine utensili, meccanici e riparatori di automobili e di motori, meccanici e mont..) Titolo di Studio: Licenza Media Inferiore
|
Primo Podavitte Data di Nascita: 01/07/1947 - luogo: Urago d'Oglio Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 28/05/2019) Partito: Lista Civica | Noi Per Urago Categoria Professione: Pensionati e Persone Ritirate dal Lavoro Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Consiglieri Comunali |
Laura Brugali Data di Nascita: 23/12/1998 - luogo: Calcinate (BG) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 28/05/2019) Partito: Lista Civica; Un Progetto In Comune Categoria Professione: Studenti Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Dott. Gloria Chittò Data di Nascita: 01/08/1990 - luogo: Brescia (BS) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 28/05/2019) Partito: Lista Civica; Un Progetto In Comune Categoria Professione: Esercenti o Addetti ad Attività Commerciali o a Servizi alle Persone Titolo di Studio: Laurea
|
Rag. Santina Fenaroli Data di Nascita: 26/03/1963 - luogo: Urago d'Oglio Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 28/05/2019) Partito: Lista Civica; Un Progetto In Comune Categoria Professione: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di Diritto Privato (non inclusi in altre specifiche classificazioni) Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Geom. Chiara Filippini Data di Nascita: 28/06/1975 - luogo: Chiari (BS) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 28/05/2019) Partito: Lista Civica | Urago Futura Categoria Professione: Geometri, periti edili e altre professionalità assimilabili a quelle della categoria Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Pietro Marchetti Data di Nascita: 11/08/1970 - luogo: Palazzolo sull'Oglio (BS) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 28/05/2019) Partito: Lista Civica; Un Progetto In Comune Categoria Professione: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di Diritto Privato (non inclusi in altre specifiche classificazioni) Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Francesco Ossoli Data di Nascita: 22/02/1986 - luogo: Brescia (BS) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 28/05/2019) Partito: Lista Civica; Un Progetto In Comune Categoria Professione: Artigiani e Operai Specializzati Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Luca Squarzoni Balestra Data di Nascita: 17/03/1966 - luogo: Chiari (BS) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 28/05/2019) Partito: Lista Civica | Noi Per Urago Categoria Professione: Impiegati di Amministrazioni, Organi ed Enti Pubblici con Qualifiche non Direttive Titolo di Studio: Laurea
|